Modificări în structura administrației societății T.H.R Marea Neagră
Modificări în structura administrației societății T.H.R Marea Neagră
09 Nov, 2017 18:02
ZIUA de Constanta
2978
Marime text
Consiliul de Supraveghere al Societății T.H.R. Marea Neagră S.A. numit în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.11.2017, în temeiul Actului Constitutiv al Societății T.H.R. Marea Neagră S.A. aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 4/08.11.2017 0 cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, a decis:
Se alege în funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere, cu unanimitate de voturi, domnul Mielu Dobrin.
Ca urmare a schimbării formei de administrare a societății, din sistem unitar, în sistem dualist, încetează de drept, la data de 09.11.2017, contractul de mandat încheiat cu d-na Georgiana Narcisa Moșoiu, pentru încredințarea funcției de Director general și contractul de mandat încheiat cu d-na Domnica Doina Pârcălabu, pentru încredințarea funcției de Director comercial economic.
Potrivit Raportului emis de Bursa de Valori București, se numește Directoratul societății în următoarea componentă: d-na Moșoiu Georgiana Narcisa, președinte, d-na Pârcălabu Domnica Doina, membru și dl. Cazacu Dorinel, membru.
Mandatul acordat Directoratului este pentru perioada 09.11.2017 -30.09.2018.
Se alege în funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere, cu unanimitate de voturi, domnul Mielu Dobrin.
Ca urmare a schimbării formei de administrare a societății, din sistem unitar, în sistem dualist, încetează de drept, la data de 09.11.2017, contractul de mandat încheiat cu d-na Georgiana Narcisa Moșoiu, pentru încredințarea funcției de Director general și contractul de mandat încheiat cu d-na Domnica Doina Pârcălabu, pentru încredințarea funcției de Director comercial economic.
Potrivit Raportului emis de Bursa de Valori București, se numește Directoratul societății în următoarea componentă: d-na Moșoiu Georgiana Narcisa, președinte, d-na Pârcălabu Domnica Doina, membru și dl. Cazacu Dorinel, membru.
Mandatul acordat Directoratului este pentru perioada 09.11.2017 -30.09.2018.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii