Cosmin Ghiță a demisionat din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului. În ce post a fost numit recent
Cosmin Ghiță a demisionat din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.
05 Sep, 2017 16:21
ZIUA de Constanta
3083
Marime text
În Monitorul Oficial a fost publicată decizia privind eliberarea din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului a lui Cosmin Ghiţă. Potrivit documentului solicitarea de eliberare din funcție a fost făcută de Cosmin Ghiță.
Reamintim că, în şedinţa din data de 24.08.2017, Consiliul de Administraţie al SN Nuclearelectrica SA (SNN) l-a numit, prin Decizia nr. 132, pe Cosmin Ghiţă în funcţia de Director General al SNN pentru o perioadă provizorie de 4 luni.
Cosmin Ghiţă a fost numit în funcţie începând cu data de 02.09.2017, având în vedere că prelungirea mandatului de 4 ani cu încă un mandat provizoriu de 4 luni a actualului director general, Daniela Lulache, a expirat la data de 01.09.2017.
În data de 21.08.2017, Comitetul de Nominalizare şi Remunenare l-a propus pe Cosmin Ghiţă pentru funcţie de director general al SNN.
Cosmin Ghiţă are 28 de ani şi era preşedintele Consiliului de Administraţie în Compania Naţională a Uraniului SA, Bucureşti şi Consilier de Stat în Aparatul de Lucru al Prim-ministrului în Guvernul României.
Citește și:
Cine este tânărul numit director general al SN Nuclearelectrica SA
Reamintim că, în şedinţa din data de 24.08.2017, Consiliul de Administraţie al SN Nuclearelectrica SA (SNN) l-a numit, prin Decizia nr. 132, pe Cosmin Ghiţă în funcţia de Director General al SNN pentru o perioadă provizorie de 4 luni.
Cosmin Ghiţă a fost numit în funcţie începând cu data de 02.09.2017, având în vedere că prelungirea mandatului de 4 ani cu încă un mandat provizoriu de 4 luni a actualului director general, Daniela Lulache, a expirat la data de 01.09.2017.
În data de 21.08.2017, Comitetul de Nominalizare şi Remunenare l-a propus pe Cosmin Ghiţă pentru funcţie de director general al SNN.
Cosmin Ghiţă are 28 de ani şi era preşedintele Consiliului de Administraţie în Compania Naţională a Uraniului SA, Bucureşti şi Consilier de Stat în Aparatul de Lucru al Prim-ministrului în Guvernul României.
Citește și:
Cine este tânărul numit director general al SN Nuclearelectrica SA
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii